Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROTESEKOMPAGNIET A/S. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vandværksvej 11 ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégade 67, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Direktion: Jens Götke (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at være holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jg@protesen.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Legale ejere: Jens Götke (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-19 tilføjes Navne: Grumpy Holding ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Reelle ejere: Jens Götke (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-05)