Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 fjernes Direktion: Camilla Elisabeth Bundgaard Thorell (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langøgade 6, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 283, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Bestyrelse: Camilla Elisabeth Bundgaard Thorell (formand) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 283, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 110, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-01 fjernes Bestyrelse: Marc Thorell (næstformand) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Marc Thorell (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: Marc Thorell (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Marc Thorell (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-02-20 tilføjes Bestyrelse: Marc Thorell (næstformand) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Marc Thorell (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tableforfriends.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: Marc Thorell, Camilla Elisabeth Bundgaard Thorell (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Marc Thorell, Camilla Elisabeth Bundgaard Thorell (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 110, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at formidel oplevelser i danske byer igennem en app. Der vil primært være fokus på restaurationsbranchen. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Hjemmeside: tableforfriends.dk (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Navne: TableForFriends ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Stiftere: Marc Thorell, Camilla Elisabeth Bundgaard Thorell (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)