Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvænget 11, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Direktion: Leif Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: Leif Christensen (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: LCH Holding 2017 ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Leif Christensen (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-05)