Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | Dekret | ||||
Binavne | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevej 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-02 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Legale ejere: Poolraadgiveren Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Navne: Poolshop Danmark A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Reelle ejere: Bo Søgaard Schou-Jensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Stiftere: Poolraadgiveren Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-05 fjernes Bestyrelse: Ann-Katrine Søgaard Schou-Jensen (formand) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-05 fjernes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-10 Statstidende Dekret
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevej 5, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-01 fjernes Binavne: UDE-SPA A/S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Navne: Poolshop Danmark A/S (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-09-29 fjernes Navne: Udespa A/S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-19 tilføjes Navne: Udespa A/S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-18 fjernes Navne: Jacuzzi Danmark A/S (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 tilføjes Vedtægter: 2019-03-19 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-18 fjernes Binavne: UDESPA A/S (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-06 tilføjes Bestyrelse: Bo Søgaard Schou-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-12-06 fjernes Bestyrelse: Kim Igelski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Binavne: UDESPA A/S, UDE-SPA A/S (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Bo Søgaard Schou-Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-12-06 fjernes Direktion: Christoffer Søgaard Schou-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-09-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-16 tilføjes Vedtægter: 2018-09-16 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 18, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Navne: Jacuzzi Danmark A/S (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-05-15 fjernes Navne: Water Group A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstrupvej 10, 4682 Tureby (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Kim Igelski (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Direktion: Christoffer Søgaard Schou-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive handels- og servicevirksomhed indenfor swimmingpool og spa og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-02 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Legale ejere: Poolraadgiveren Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Navne: Water Group A/S (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-02 tilføjes Reelle ejere: Bo Søgaard Schou-Jensen (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Stiftere: Poolraadgiveren Holding ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)