Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Tim Gotfredsen Birk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Tim Gotfredsen Birk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-01 fjernes Reelle ejere: Bjarne Jacobsen, Martin Jacobsen, Marie Margrethe Jacobsen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-20 fjernes Legale ejere: MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-14 tilføjes Direktion: Tim Gotfredsen Birk (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-14 fjernes Direktion: Søren Gammelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-14 tilføjes Legale ejere: MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-14 fjernes Legale ejere: Søren Gammelgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-14 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jacobsen, Martin Jacobsen, Marie Margrethe Jacobsen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-14 fjernes Reelle ejere: Søren Gammelgaard (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 fjernes Reelle ejere: Bjarne Jacobsen, Martin Jacobsen, Marie Margrethe Jacobsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 16, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortevej 2, 8643 Ans By (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning af byggeri og installationer i bygninger og boliger mv. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: I Plan ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Dansk Energiregnskab ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-26 tilføjes Direktion: Søren Gammelgaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-05-26 fjernes Direktion: Jens Jarl Gorridsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-26 tilføjes Legale ejere: MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS, Søren Gammelgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-05-26 fjernes Legale ejere: Gorridsen Holding ApS, Byrgiel Holding ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-25 fjernes Legale ejere: Søren Gammelgaard Holding ApS, MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-26 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Jacobsen, Martin Jacobsen, Marie Margrethe Jacobsen, Søren Gammelgaard (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortevej 2, 8643 Ans By (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Jens Jarl Gorridsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde opsamling - og regnskabsudarbejdelse af forbugs- og energidata på installationer i bygninger, boliger mv. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-27 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Søren Gammelgaard Holding ApS, MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS, Gorridsen Holding ApS, Byrgiel Holding ApS (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-02-27 tilføjes Navne: Dansk Energiregnskab ApS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Stiftere: Søren Gammelgaard Holding ApS, MMJ Holding Ans ApS, MJ Holding Ans ApS, Gorridsen Holding ApS, Byrgiel Holding ApS (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-02)