Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: FBK Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: FBK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Norsøe Interiør A/S. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebækvej 47, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Thomas Søe Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier i Norsøe Interiør A/S og foretage andre investeringer, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Søe Jørgensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: FBK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Søe Jørgensen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: Thomas Søe Jørgensen (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-02)