Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Åmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2018-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TMNT Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2018-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havsans ApS. (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Metanance ApS. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2020-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kasper Markus Consulting ApS. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2023-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Madspild Holding ApS. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Kasper Markus Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Kasper Markus Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-02-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-01-31 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruerstuevej 42, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruerstuevej 42, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kochsvej 22, 1812 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-02-16)
Den 2020-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper@markus.dk (offentliggjort 2020-02-16)
Den 2019-08-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsvej 22, 1812 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-02-16)
Den 2018-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kasper Galschiøt Markus (formand) (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Kasper Galschiøt Markus (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holding selskab for en række undervirksomheder. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-01-31 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Galschiøt Markus (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: Kasper Markus Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Galschiøt Markus (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: Kasper Galschiøt Markus (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-01)