Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Binavne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Direktion: Kasper Gramberg Høyer (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Direktion: Morten Wind Lübker (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: fa@e3light.com (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: phf@nordisktrykproevning.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde samt udleje fast ejendom i Danmark samt at foretage investering i udvikling af software og i immaterielle rettigheder med henblik på licensgivning. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-17 tilføjes Binavne: ASV Kapital ApS (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-17 tilføjes Direktion: Morten Wind Lübker (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-05-17 fjernes Direktion: Per Henning Flattum (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-07 tilføjes Legale ejere: ASV Risskov Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-07 fjernes Legale ejere: LS ASV Holding ApS, Flattum Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 fjernes Legale ejere: ASV Risskov Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-07 tilføjes Reelle ejere: Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-05-07 fjernes Reelle ejere: Louise Sandberg, Per Henning Flattum (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 fjernes Reelle ejere: Flemming Viktor Andersen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 19, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 5, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: phf@nordisktrykproevning.dk (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbakvej 5, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Per Henning Flattum (direktør) (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde samt udleje fast ejendom i Danmark (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: ASV Risskov Holding ApS, LS ASV Holding ApS, Flattum Holding ApS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: ASV 5A ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Viktor Andersen, Louise Sandberg, Per Henning Flattum (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: ASV Risskov Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-01)