Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NWT ApS. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2022-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NWT Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldrankevej 12, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldrankevej 12, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldrankevej 12, 9293 Kongerslev (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Per Danmark (direktør) (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: perdanmark@hotmail.com (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: Per Danmark (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Navne: Per Danmark Holding ApS (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Per Danmark (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2018-03-01 tilføjes Stiftere: Per Danmark (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Vedtægter: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-01)