Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalbakken 17, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Direktion: Susanne Rosasco Louw (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Hjemmeside: www.si-italia.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: suslouw@image.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Legale ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Navne: Si Italia IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Reelle ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Stiftere: Susanne Rosasco Louw, Barbara Lütken (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 tilføjes Legale ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-11-14 fjernes Legale ejere: Barbara Lütken (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-14 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-11-14 fjernes Reelle ejere: Barbara Lütken (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-13 fjernes Reelle ejere: Susanne Rosasco Louw (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-12 fjernes Direktion: Barbara Lütken (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalbakken 17, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 85, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-13 tilføjes Hjemmeside: www.si-italia.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 85, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Barbara Lütken (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er kulturformidling og salg samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: suslouw@image.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: Susanne Rosasco Louw, Barbara Lütken (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: Si Italia IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rosasco Louw, Barbara Lütken (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: Susanne Rosasco Louw, Barbara Lütken (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)