Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 27.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thyge Christian Dahl Hansen | 16.05.2019 | 27.10.2022 | direktør |
Ronny Alain Pifko | 04.03.2019 | 27.10.2022 | direktør |
Peer Thomas Borg | 04.03.2019 | 01.11.2019 | direktør |
Peer Thomas Borg | 12.04.2018 | 03.03.2019 | direktør |
Greg Eliason | 27.02.2018 | 27.10.2022 | direktør |
Naftali Wachsman | 27.02.2018 | 01.03.2019 | direktør |
Ronny Alain Pifko | 27.02.2018 | 12.04.2018 | direktør |