Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-01-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampemøllevej 10, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 fjernes Kontaktoplysninger: postmaster@ssimonsen.dk (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Kasper Bilde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 fjernes Direktion: Simon Friis Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Jyske Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: JATI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bilde Nielsen, Jens Jensen, Karl Jensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Simon Friis Simonsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Vedtægter: 2022-10-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Simon Friis Simonsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: postmaster@ssimonsen.dk (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: JATI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Friis Simonsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Alle 3, 8900 Randers C (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-02-26 tilføjes Formål: Virksomhedensformål er køb,salg og drift af fast ejendom (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Navne: Nyva21a ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Stiftere: JATI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-28)