Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Molbechsvej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Direktion: Christoffer Grundahl (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Legale ejere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Navne: Holding Christoffer Grundahl IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Reelle ejere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Stiftere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: G71 Advisory IVS. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Navne: Holding Christoffer Grundahl IVS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-11-23 fjernes Navne: G71 Holding IVS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-24 tilføjes Vedtægter: 2020-11-24 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molbechsvej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Molbechsvej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molbechsvej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Christoffer Grundahl (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding virksomhed, og derved at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Navne: G71 Holding IVS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Stiftere: Christoffer Grundahl (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)