Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Bestyrelse | Hjemmeside | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-16 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager, Simon Bo Kjøller Prause (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-15 fjernes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager, Simon Bo Kjøller Prause (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sbp@smgoko.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Kontaktoplysninger: mv@smgoko.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-01-07 tilføjes Direktion: Simon Bo Kjøller Prause (direktør) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-07 fjernes Direktion: Mikael Vissing Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2024-01-07 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager, Simon Bo Kjøller Prause (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-06 fjernes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-07 fjernes Bestyrelse: Mikael Vissing Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2023-05-22 tilføjes Hjemmeside: www.spismingris.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@smgoko.dk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: eh@smgoko.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnevej 28, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2022-03-27 fjernes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-01 tilføjes Bibranche: Forarbejdning af andet kød (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Bibranche: Forarbejdning af svinekød (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-01-26 tilføjes Bestyrelse: Mikael Vissing Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2022-01-26 fjernes Bestyrelse: Tanja Elisabeth Hesselager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-01-25 fjernes Reelle ejere: Mikael Vissing Jakobsen (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Prip Hesselager (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-07-26 fjernes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: eh@smgoko.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-10-15 tilføjes Vedtægter: 2020-10-15 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Brinkmann (formand) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 fjernes Bestyrelse: Mikael Vissing Jakobsen (formand) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-30 fjernes Bestyrelse: Søren Brinkmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Direktion: Mikael Vissing Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-14)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Tanja Elisabeth Hesselager (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager, Mikael Vissing Jakobsen (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-10 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-10 tilføjes Vedtægter: 2019-04-10 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen og direktøren i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Brinkmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: SMG ØKO Holding ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 fjernes Legale ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-12-09 fjernes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2018-02-23 tilføjes Binavne: Spis Min Gris ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Tanja Elisabeth Hesselager (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med engroshandel med kød- og kødprodukter, samt hermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: SMG ØKO ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)