Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Hjemmeside: www.organic-spirits.dk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@organic-spirits.dk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: rg investment ApS, Peder Alminde Sørensen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: Organic Spirits ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Ronni Godbersen, Peder Alminde Sørensen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Stiftere: TYG HOLDING ApS, Spirit Nation Holding IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-09 fjernes Direktion: Ronni Godbersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-11 Statstidende Dekret
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 46, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 143.750,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-06-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-16 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Peder Alminde Sørensen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Peder Alminde Sørensen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-01-18 tilføjes Legale ejere: rg investment ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-01-18 fjernes Legale ejere: Spirit Nation Holding IVS (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: TYG HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@organic-spirits.dk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: rg@organic-spirits.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-01-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2019-01-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-05-18)
Den 2019-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-01-02 tilføjes Vedtægter: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-02 fjernes Direktion: Henrik Andre Brinks (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-26 tilføjes Navne: Organic Spirits ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-04-25 fjernes Navne: Organic Spirit ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-04-26 tilføjes Vedtægter: 2018-04-26 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Henrik Andre Brinks (direktør) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål et at bedrive engroshandel med spirituosa og andre drikkevarer samt øvrige beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Hjemmeside: www.organic-spirits.dk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rg@organic-spirits.dk (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: TYG HOLDING ApS, Spirit Nation Holding IVS (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: Organic Spirit ApS (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Ronni Godbersen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: TYG HOLDING ApS, Spirit Nation Holding IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)