Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: SELMAA ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: SELMAA IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AID Venture ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MEDARBEJDERSELSKABET AF 1/1 2005 ApS. (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AI A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 126, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Direktion: Søren Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-26 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: Søren Hansen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-02-26 tilføjes Navne: SELMAA IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Hansen (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Stiftere: Søren Hansen (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)