Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Muriiell Charlie Cheline Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 82, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 82, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: h.p.ejendommeaps@gmail.com (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Harder, Muriiell Charlie Cheline Pedersen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Harder, Muriiell Charlie Cheline Pedersen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Thomas Harder (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Harder (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-01 tilføjes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-02-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 82, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Thomas Harder (direktør) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og udlejning, samt al virksomhed som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Thomas Harder (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-02-27 tilføjes Navne: H. P. Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Harder (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Stiftere: Thomas Harder (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)