Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Dekret | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 16, st. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Niklas Alexander Strandbæk, NTC Invest IVS, Niclas Tylvad Christensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: Club C ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Reelle ejere: Niklas Alexander Strandbæk, Niclas Tylvad Christensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Stiftere: NTC Invest IVS, NAS Invest IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-03 fjernes Legale ejere: NAS Invest IVS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-04 fjernes Direktion: Niklas Alexander Strandbæk (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-06 Statstidende Dekret
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 16, st. mf., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Niklas Alexander Strandbæk (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive natklub samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: NAS Invest IVS, Niklas Alexander Strandbæk, NTC Invest IVS, Niclas Tylvad Christensen (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: Club C ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Niklas Alexander Strandbæk, Niclas Tylvad Christensen (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: NTC Invest IVS, NAS Invest IVS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)