Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 Statstidende Dekret
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Strandvej 237, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Jørgen Brinck (direktør) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, sælge , administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Jørgen Brinck, Vagn Erling Wolf, BRINCK HOLDING ApS, VAGN WOLF ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-02-27 fjernes Legale ejere: Jørgen Brinck, Vagn Erling Wolf (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Navne: ALSLEVPARKEN ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Brinck, Vagn Erling Wolf (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Stiftere: VAGN WOLF ApS, BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)