Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 fjernes Direktion: Thaer Al-Musawi (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-05 tilføjes Direktion: Ronni Abdel-Razak (direktør) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Ronni Abdel-Razak (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Thaer Al-Musawi (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Thaer Al-Musawi (direktør) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-05-01 fjernes Direktion: Ronni Abdel-Razak (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Reelle ejere: Thaer Al-Musawi (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2019-04-02 fjernes Reelle ejere: Genwa Haddad (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Genwa Haddad (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Ronni Abdel-Razak (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 214, 2200 København N (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2018-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 3, 2. th., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 3, 2. th., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-03-24)
Den 2018-02-23 tilføjes Bibranche: Tobaksforretninger (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Direktion: Ronni Abdel-Razak (direktør) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-23 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tobaksvarer (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: RO 2018 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: CAESAR SHISHA ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Reelle ejere: Ronni Abdel-Razak (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Stiftere: RO 2018 HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)