Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Stenholdt ApS. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2022-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Stenholdt ApS. (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-10-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 2, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 19, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-15 tilføjes Binavne: Thomas Stenholdt ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Navne: NovaTrees ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-11 fjernes Navne: Thomas Stenholdt ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-11-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-11-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-11-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Louise Stenholdt Henriksen, Michelle Stenholdt Funch, Henrik Stenholdt (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-03-10 fjernes Direktion: Chalotte Øgelund Stenholdt (direktør) (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-03-09 tilføjes Direktion: Thomas Stenholdt (direktør) (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 19, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Chalotte Øgelund Stenholdt (direktør) (offentliggjort 2018-03-10)
Den 2018-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og drift indenfor landbrug og skovbrug samt aktiviteter, der står i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@stenholdt.com (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Chalotte Øgelund Stenholdt (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-02-27 tilføjes Navne: Thomas Stenholdt ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-02-27 tilføjes Reelle ejere: Chalotte Øgelund Stenholdt (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2018-02-27 tilføjes Stiftere: Chalotte Øgelund Stenholdt (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)