Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gudrunsvej IV ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2023-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ASX 4723 ApS. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-09-08 fjernes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: CALUM CAPITAL A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: CALUM A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-24 tilføjes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-12-23 fjernes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-09-08 fjernes Reelle ejere: Ib Kunøe (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Bestyrelse: Ib Kunøe (formand) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse og udvikling af ejendommen matr. nr. 14DQ og 14E Brabrand begge beliggende Dortesvej, 8220 Brabrand og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-13 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Åbyhøj ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Legale ejere: CALUM A/S, CONSOLIDATED HOLDINGS A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2018-02-13 tilføjes Navne: CALUM Åbyhøj K/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Reelle ejere: Ib Kunøe, Henrik Calum (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)