Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-20 fjernes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 tilføjes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-04-27 fjernes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Benedicte Mengel, Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-03-24 fjernes Legale ejere: Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 493.441,00 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Legale ejere: Oluffa 2 ApS, Benedicte Mengel (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-02-26 fjernes Legale ejere: Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 tilføjes Legale ejere: Oluffa 2 ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Legale ejere: Benedicte Mengel (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Legale ejere: Benedicte Mengel (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Påøvej 12, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Benedicte Mengel (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og kapitalandele i andre selskaber, samt anden virksomhed der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Navne: Oluffa 1 ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Benedicte Mengel (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Stiftere: Benedicte Mengel (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-23)