Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knuthenlundvej 7, 4952 Stokkemarke (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frihedsmindevej 2, 4930 Maribo (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-26 tilføjes Legale ejere: E. Rosen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Legale ejere: E. Rosen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-26 tilføjes Reelle ejere: Andreas Niels von Rosen, Erik Sigismund von Rosen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-25 fjernes Reelle ejere: Andreas Niels von Rosen, Erik Sigismund von Rosen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frihedsmindevej 2, 4930 Maribo (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2018-02-10 tilføjes Direktion: Andreas Niels von Rosen (direktør) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af landbrugsvirksomhed, handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-10 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Legale ejere: E. Rosen Holding ApS, A. Rosen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-10 tilføjes Navne: K-Landbrug ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Reelle ejere: Andreas Niels von Rosen, Erik Sigismund von Rosen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-02-10 tilføjes Stiftere: E. Rosen Holding ApS, A. Rosen Holding ApS (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Vedtægter: 2018-02-10 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-23)