Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorupgårdsvej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Kontaktoplysninger: kurt@sysinconsult.com (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Legale ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Navne: ERP Virksomhedskonsulenterne Aps. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Stiftere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Handelsselskabet af 28. november 2020 IVS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Handelsselskabet af 28. november 2020 IVS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-05-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-06 Statstidende Dekret
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Kurt Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorupgårdsvej 14, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Kurt Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke indenfor IT-branchen, herunder konsulentydelser og undervisning af ERP applikationer samt andre applikationer efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Computer facility management (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kurt@sysinconsult.com (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Legale ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Navne: ERP Virksomhedskonsulenterne Aps. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Stiftere: Kurt Sørensen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene eller alle direktører i forening (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)