Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeletvej 35, 8680 Ry (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-06 tilføjes Navne: ShareTech ApS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: ShareTech IVS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Hjemmeside: www.sharetech.dk (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@sharetech.dk (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 12, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-02-21 tilføjes Direktion: Lasse Søgård Ørnebjerg (direktør) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden hermed nært beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-21 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Legale ejere: LNG Holding ApS, MILM HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Navne: ShareTech IVS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-02-21 tilføjes Reelle ejere: Lasse Søgård Ørnebjerg, Michael Lund Mikkelsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-02-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Stiftere: MILM HOLDING ApS, LNG Holding ApS (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2018-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-22)