Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyregårdsvej 1, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Legale ejere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Navne: Ormhøjgårdvej 12 ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard, Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Stiftere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-08 tilføjes Vedtægter: 2022-03-08 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-08 fjernes Direktion: Anders Eikemo Thorgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2020-12-13 fjernes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard, Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-02-11 fjernes Reelle ejere: Mariette Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-10 fjernes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyregårdsvej 1, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Direktion: Anders Eikemo Thorgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og udleje matr. nr. 21 qe, Tyrsted By, Thyrsted, beliggende Ormhøjgårdvej 12, 8700 Horsens. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-22 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Legale ejere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Navne: Ormhøjgårdvej 12 ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Anders Eikemo Thorgaard, Mariette Eikemo Thorgaard (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Stiftere: KIVI-TEX A/S (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-10)