Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Vedtægter | Direktion | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2024-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Gade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steen Blichers Gade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2023-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 21, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-01 tilføjes Direktion: Rene Bonde Kolmos (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-01 fjernes Direktion: Brian Korup Snedvig (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Rene Bonde Kolmos (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Brian Korup Snedvig, Lone Sørensen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-01 fjernes Bestyrelse: Lone Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Rene Bonde Kolmos (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strømmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2021-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Kjøller A/S (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-15 tilføjes Reelle ejere: Magnus Borgen Kjøller (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Rene Bonde Kolmos (formand) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-20 fjernes Bestyrelse: Karsten Henneberg Bech (formand) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-19 fjernes Bestyrelse: Rene Bonde Kolmos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-20 tilføjes Reelle ejere: Rene Bonde Kolmos (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2020-01-20 fjernes Reelle ejere: Karsten Henneberg Bech (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-19 fjernes Reelle ejere: Rene Bonde Kolmos (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift, udvikling, og vedligeholdelse af en web baseret karriereplatform rettet mod private brugere, indeholdende skabeloner, guides og tips til fremstilling/oprettelse af CV og jobansøgninger. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 tilføjes Navne: Jofibo ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-06 fjernes Navne: Boxuro ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-02-07 tilføjes Vedtægter: 2019-02-07 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 22, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-20 tilføjes Bestyrelse: Rene Bonde Kolmos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Brian Korup Snedvig (direktør) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2018-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift og udvikling af abonnementskoncepter via internettet samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: CM Network Holding ApS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2018-02-20 tilføjes Navne: Boxuro ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Rene Bonde Kolmos, Karsten Henneberg Bech, Brian Korup Snedvig, Lone Sørensen (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Stiftere: CM Network Holding ApS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-20)