Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-09 tilføjes Direktion: Alexandre Rodrigues Frota (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-09 fjernes Direktion: Sandra Mohsni (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Bestyrelse: Gavin Scott Haig (formand) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-10-15 fjernes Bestyrelse: Philippe Gilbert Galtié (formand) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-06-28 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-23 tilføjes Bestyrelse: Catherine Wen Hwa So (næstformand) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-01-31 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-26 tilføjes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-08-18 fjernes Bestyrelse: Leigh Marie Harlan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-02-28 fjernes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-09-13 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 tilføjes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-09-12 tilføjes Direktion: Sandra Mohsni (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2019-09-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af næstformanden for bestyrelsen alene, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Sandra Mohsni (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 52, 1100 København K (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Bestyrelse: Mark James Erceg (næstformand) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-02-12 tilføjes Binavne: Tiffany ApS, Tiffany & Co. ApS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Direktion: Sandra Mohsni (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-01-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-12 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Legale ejere: Tiffany & Co. (UK) Holdings Limited (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Navne: Tiffany & Co. Denmark ApS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-02-12 tilføjes Stiftere: Tiffany & Co. (UK) Holdings Limited (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af næstformanden for bestyrelsen alene, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)