Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KS Consultancy ApS. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PP CAPITAL HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kroatien Invest ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasvej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Direktion: Kenneth Steengaard (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, at foretage øvrig investeringsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-19 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Legale ejere: Kenneth Steengaard (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-02-19 tilføjes Navne: Kenneth Steengaard Holding ApS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Steengaard (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Stiftere: Kenneth Steengaard (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-20)