Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langfreddal 11, 8471 Sabro (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langfreddal 11, 8471 Sabro (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SH Management ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SH Management ApS. (offentliggjort 2019-12-21)
Den 2019-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SH Management ApS. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SH Management ApS. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langfreddal 11, 8471 Sabro (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2018-02-20 tilføjes Direktion: Lene Helbo Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-20 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Legale ejere: Lene Helbo Rasmussen, Anders Steen Bomholt Thomsen (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-20 tilføjes Navne: Vildemar ApS (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Reelle ejere: Lene Helbo Rasmussen, Anders Steen Bomholt Thomsen (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Stiftere: Lene Helbo Rasmussen, Anders Steen Bomholt Thomsen (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Vedtægter: 2018-02-20 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-20)