Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-02-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Specialtrykkeriet Arco A/S. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Specialtrykkeriet Arco A/S. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-11-25 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: FRKA ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Navne: FRKA Invest IVS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Mette Sønderup Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-25 fjernes Direktion: Mette Sønderup Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergårdsparken 22, 8361 Hasselager (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Direktion: Mette Sønderup Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-12 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Legale ejere: Mette Sønderup Jensen (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Navne: FRKA Invest IVS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-02-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Sønderup Jensen (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Stiftere: Mette Sønderup Jensen (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)