Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Esbjerg Scanningsklinik ApS. (offentliggjort 2018-04-21)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Navne: OTKA Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-11 fjernes Navne: OTKA Holding IvS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevænget 22, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Direktion: Line Biltoft Wormstrup (direktør) (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiel holdingvirksomhed (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-19 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Legale ejere: Line Biltoft Wormstrup (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Navne: OTKA Holding IvS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-02-19 tilføjes Reelle ejere: Line Biltoft Wormstrup (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Stiftere: Line Biltoft Wormstrup (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2018-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-19)