Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Johnstrups Alle 6, st. th., 1923 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-18 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: blak_byg@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: Blak Byg & Design IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Stiftere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-27 Statstidende Dekret
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 fjernes Direktion: Jeppe Blak Mogensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johnstrups Alle 6, st. th., 1923 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Direktion: Jeppe Blak Mogensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-02-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at renovere og bygge huse, lejligheder og møbler. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-18 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: blak_byg@hotmail.com (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Legale ejere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Navne: Blak Byg & Design IVS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Stiftere: Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jeppe Blak Mogensen (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2018-02-18 tilføjes Vedtægter: 2018-02-18 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-18)