Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kundbyvej 3, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-17 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Baltic holding IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Baltic Service IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Anatolijus Makarovas (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: Baltic holding IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-10-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 Statstidende Dekret
Den 2020-07-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2020-05-07 fjernes Direktion: Anatolijus Makarovas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-08-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kundbyvej 3, 4520 Svinninge (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Direktion: Anatolijus Makarovas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-17 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Legale ejere: Baltic holding IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Navne: Baltic Service IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Reelle ejere: Anatolijus Makarovas (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Stiftere: Baltic holding IVS (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-02-17 tilføjes Vedtægter: 2018-02-17 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-16)