Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Cool Creative Co IVS. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Steensens Vej 7, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-15 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: Rasmus@elving.dk (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: Krudte Holding IVS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Reelle ejere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Stiftere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Rasmus Elving (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Steensens Vej 7, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Steensens Vej 7, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-03-09 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Steensens Vej 7, 1. th., 5200 Odense V (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-02-15 tilføjes Direktion: Rasmus Elving (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-15 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Rasmus@elving.dk (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Legale ejere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Navne: Krudte Holding IVS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Stiftere: Rasmus Elving (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-02-15 tilføjes Vedtægter: 2018-02-15 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)