Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Olesvej 25, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Direktion: Jacob Lade Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-14 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Legale ejere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Navne: Lalara Invest Aps (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Reelle ejere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Stiftere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Olesvej Aps. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olesvej 25, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Skovvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Skovvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelev Skovvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Skovvej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Direktion: Jacob Lade Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer i efter ledelsen skøn. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-14 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Legale ejere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Navne: Lalara Invest Aps (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Stiftere: Jacob Lade Nielsen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-07)