Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakketoppen 6, 2830 Virum (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-15 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Hjemmeside: diverso.dk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@diverso.dk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: Jakob Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Navne: Diverso IVS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Reelle ejere: Jakob Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Stiftere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 Statstidende Dekret
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Jakob Boyer-Dræby (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Jakob Boyer-Dræby (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2019-02-15 fjernes Direktion: Adam Boyer-Dræby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Jakob Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-02-15 fjernes Legale ejere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Jakob Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-02-15 fjernes Reelle ejere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakketoppen 6, 2830 Virum (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Direktion: Adam Boyer-Dræby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge online ydelser, webshops, websites, online markedsføring. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-15 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Hjemmeside: diverso.dk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@diverso.dk (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Legale ejere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-15 tilføjes Navne: Diverso IVS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Reelle ejere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Stiftere: Adam Boyer-Dræby (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-02-15 tilføjes Vedtægter: 2018-02-15 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2018-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)