Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: BestSecurity.dk ApS. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 6, 1. tv., 1804 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-13 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: MatinDennis Holding IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-06 Statstidende Dekret
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-31 fjernes Direktion: Dennis Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 6, 1. tv., 1804 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramslykkevej 7, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramslykkevej 7, 1. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Direktion: Dennis Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2018-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-13 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Legale ejere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Navne: MatinDennis Holding IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Reelle ejere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Stiftere: Dennis Nielsen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)