Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 tilføjes Legale ejere: Haugled Holding ApS, Dørffler Heilskov Holding ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-22 fjernes Legale ejere: Haugled Holding ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-23 tilføjes Reelle ejere: Brian Dørffler Heilskov, Christina Lyng Rosenquist Sørensen, Martin Lyng Sørensen (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-22 fjernes Reelle ejere: Christina Lyng Rosenquist Sørensen, Martin Lyng Sørensen (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-26 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-28 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2020-12-25 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langhusvej 17, 7300 Jelling (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgade 9, 7300 Jelling (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgade 9, 7300 Jelling (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bethaniavej 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-29 tilføjes Vedtægter: 2019-07-29 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bethaniavej 3, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Haugled 12, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mcbolig.dk (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugled 12, 7300 Jelling (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Direktion: Martin Lyng Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-13 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Legale ejere: Haugled Holding ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2018-02-13 tilføjes Navne: C.M. Bolig ApS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Reelle ejere: Christina Lyng Rosenquist Sørensen, Martin Lyng Sørensen (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-02-13 tilføjes Stiftere: Haugled Holding ApS (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Vedtægter: 2018-02-13 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-15)