Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: Stormen Holding ApS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: STORMEN Holding IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Binavne: Laura Storm Holding IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Regenerators ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 98, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Binavne: Laura Storm Holding IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Laura Storm Svendsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: At drive Holdingselskab (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-01 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Laura Storm Svendsen (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: STORMEN Holding IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Laura Storm Svendsen (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: Laura Storm Svendsen (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)