Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 40, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Direktion: Caroline Thorning Milland (direktør) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-14 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Hjemmeside: carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: mail@carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Legale ejere: Caroline Thorning Milland, Cecilie Bille Larsen (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Navne: CarolineCecilie IVS (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes ObligatoriskEmail: mail@carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Reelle ejere: Caroline Thorning Milland, Cecilie Bille Larsen (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Stiftere: Cecilie Bille Larsen, Caroline Thorning Milland (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 40, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Direktion: Caroline Thorning Milland (direktør) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere og sælge smykker. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-14 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Hjemmeside: carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Legale ejere: Caroline Thorning Milland, Cecilie Bille Larsen (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Navne: CarolineCecilie IVS (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes ObligatoriskEmail: mail@carolinececilie.dk (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Reelle ejere: Caroline Thorning Milland, Cecilie Bille Larsen (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Stiftere: Cecilie Bille Larsen, Caroline Thorning Milland (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-18)