Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 7, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-26 tilføjes Navne: Lukket P Furesø ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-25 fjernes Navne: Lukket Pitten Furesø ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-13 tilføjes Navne: Lukket Pitten Furesø ApS (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-12 fjernes Navne: Pitten Furesø ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-26 tilføjes Vedtægter: 2023-07-26 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 fjernes Bestyrelse: Abdul Rub Mohammed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Abdul Rub Mohammed (direktør) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Navne: Pitten Furesø ApS (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2018-10-08 fjernes Navne: Pitten Furesø IVS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en bestyrelsesformand alene. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-09 tilføjes Vedtægter: 2018-10-09 (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-10-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-17 fjernes Direktion: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Flemming Birger Oppfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 36, 3520 Farum (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2018-02-14 tilføjes Bestyrelse: Abdul Rub Mohammed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2018-02-14 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Direktion: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2018-02-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af gevinstgivende spilleautomater og cafe samt hertil-hørende virksomhed. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-14 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Legale ejere: Abdul Rub Mohammed, Martin Ole Vitrup Ferdinandsen, Flemming Birger Oppfeldt (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 fjernes Legale ejere: Abdul Rub Mohammed (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Navne: Pitten Furesø IVS (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-14 tilføjes Reelle ejere: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen, Flemming Birger Oppfeldt (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Stiftere: Martin Ole Vitrup Ferdinandsen, Flemming Birger Oppfeldt, Abdul Rub Mohammed (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-14 tilføjes Vedtægter: 2018-02-14 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-14)