Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Meny Tårnby ApS. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2021-04-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandholms Alle 51, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Direktion: Lars Mørch Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt køb og salg og investering i øvrigt. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-04 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Legale ejere: Lars Mørch Andersen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Navne: Mørch Andersen Holding ApS (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Mørch Andersen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-02-04 tilføjes Stiftere: Lars Mørch Andersen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Vedtægter: 2018-02-04 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-13)