Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 tilføjes Bestyrelse: Johan Kristian Johansson (formand) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-07 fjernes Bestyrelse: Börje Daniel Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-06 fjernes Bestyrelse: Johan Kristian Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Legale ejere: Astrid Invest AB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-11 fjernes Legale ejere: Astrid Fiske AB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-10-11 tilføjes Reelle ejere: Bo Thomas Johansson, Leif Börje Johansson (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2022-10-10 fjernes Reelle ejere: Bo Thomas Johansson, Leif Börje Johansson (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: Astrid Fiske AB (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-12-09 fjernes Legale ejere: ASTRID FISKERI A/S (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuttervej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Bestyrelse: Johan Kristian Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2018-02-01 tilføjes Direktion: Bo Thomas Johansson (direktør) (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og drive udlejning af fast ejendom samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: ASTRID FISKERI A/S (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: AF EJENDOM A/S (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Thomas Johansson, Leif Börje Johansson (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Stiftere: ASTRID FISKERI A/S (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-13)
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-13)