Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 86, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 2, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Goldeman Brandt ApS. (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-14 tilføjes Navne: Goldeman Holding ApS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-13 fjernes Navne: Goldeman Holding IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 2, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2018-01-31 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-31 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN, Simon Sonne Goldeman (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Navne: Goldeman Holding IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-01-31 tilføjes Reelle ejere: Simon Sonne Goldeman (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Vedtægter: 2018-01-31 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-12)