Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Binavne | Navne | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Ohpops! Functional Foods A/S. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2023-12-15 tilføjes Legale ejere: Havreholm Invest ApS, Konsulenthuset MY, Nivaa ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: Konsulenthuset MY, Nivaa ApS, Havreholm Invest ApS (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-12-15 fjernes Reelle ejere: Hanne Sten Andersen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: KAKES A/S (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 tilføjes Legale ejere: NP Holding II A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-13 fjernes Legale ejere: NP HOLDING A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 746.990,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-08 tilføjes Legale ejere: NP HOLDING A/S, KAKES A/S, Konsulenthuset MY, Nivaa ApS, Havreholm Invest ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2021-10-07 fjernes Legale ejere: KAKES A/S, Konsulenthuset MY, Nivaa ApS, Havreholm Invest ApS, NP HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-05-26 tilføjes Binavne: LäkkerPro A/S (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-12 tilføjes Navne: Ohpops! Functional Foods A/S (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-11 fjernes Navne: LäkkerPro A/S (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-09 tilføjes Bestyrelse: Per Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 696.194,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-04-09 tilføjes Legale ejere: Konsulenthuset MY, Nivaa ApS, Havreholm Invest ApS, NP HOLDING A/S (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: Havreholm Invest ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Reelle ejere: Hanne Sten Andersen (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2021-04-09 fjernes Reelle ejere: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-09 tilføjes Vedtægter: 2021-04-09 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ræveskiftet 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hvid-Hansen (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Liebmann Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 620.000,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: KAKES A/S (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Ohpops! Functional Foods A/S (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Tom Milton Tietze (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: KAKES A/S (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Ohpops! Functional Foods A/S (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: Liebmann CC ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Bestyrelse: Tom Milton Tietze (formand) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-11-26 fjernes Bestyrelse: Kim Turch (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Navne: LäkkerPro A/S (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2018-11-25 fjernes Navne: LäkkerPro ApS (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-26 tilføjes Vedtægter: 2018-11-26 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Legale ejere: Liebmann CC ApS, KAKES A/S, Havreholm Invest ApS (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-10-30 fjernes Legale ejere: Havreholm Invest ApS, Liebmann CC ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Navne: LäkkerPro ApS (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-30 fjernes Navne: HighPro Snacks ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ræveskiftet 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2018-02-12 tilføjes Bestyrelse: Kim Turch (formand) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-02-12 tilføjes Direktion: Ole Bent Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-12 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Legale ejere: Havreholm Invest ApS, Liebmann CC ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Navne: HighPro Snacks ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Reelle ejere: Ole Bent Nielsen (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Stiftere: Liebmann CC ApS, Havreholm Invest ApS (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-12)