Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Virksomhedsstatus | Bibranche | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@madsynergi.dk (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: foodsquad@foodsquad.dk (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Navne: FS & MS Drift ApS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: FS & MS Drift IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Vedtægter: 2021-09-22 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Direktion: Jeppe Graa Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Direktion: Mads Winberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Legale ejere: Roholte ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-17 fjernes Legale ejere: Roholte ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-18 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-17 fjernes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindbyholtvej 29, 4640 Faxe (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kronborgvej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-15 tilføjes Legale ejere: Roholte ApS (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Graa Rasmussen, Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-03-14 fjernes Reelle ejere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-12 tilføjes Navne: FS & MS Drift IVS (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-03-11 fjernes Navne: Pølsekompagniet ved Mads Winberg Andersen IVS (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kronborgvej 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 133, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: Pølsekompagniet ved Mads Winberg Andersen IVS (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-05-06 fjernes Navne: Stateside IVS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Mads Winberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: foodsquad@foodsquad.dk (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 133, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-12 tilføjes Bibranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Formål: Sælge mad (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-02-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Navne: Stateside IVS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-02-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-02-12 tilføjes Stiftere: Mads Winberg Andersen (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Vedtægter: 2018-02-12 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-02-12)