Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 42, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Malervangen 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malervangen 26, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllergade 105, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: pollenielsen@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: hk@favn.nu (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: P.H.N. Holding ApS (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: HENNING KONGPETSAK ApS (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Henning Hashem-Nielsen (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Henning Grønbech Kongpetsak (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Henning Grønbech Kongpetsak (direktør) (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: P.H.N. Holding ApS (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Poul Henning Hashem-Nielsen (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllergade 105, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 28, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Juels Vej 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juels Vej 43, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-02-08 tilføjes Direktion: Henning Grønbech Kongpetsak (direktør) (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, udvikling af ejendomsprojekter og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-02-08 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: hk@favn.nu (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Legale ejere: P.H.N. Holding ApS, HENNING KONGPETSAK ApS (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2018-02-08 tilføjes Navne: P&H Housing ApS (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Reelle ejere: Poul Henning Hashem-Nielsen, Henning Grønbech Kongpetsak (offentliggjort 2022-02-26)
Den 2018-02-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Stiftere: P.H.N. Holding ApS, HENNING KONGPETSAK ApS (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Vedtægter: 2018-02-08 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-12)