Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldvej 10, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-26 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Navne: TJOOOZE PRODUCTIONS IVS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Henrik Jost (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Stiftere: PMA Holding IVS, Katja Schirly Lange (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 fjernes Direktion: Henrik Jost (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldvej 10, 3060 Espergærde (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorvej 6, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-05-03 tilføjes Legale ejere: Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-05-02 fjernes Legale ejere: Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jost (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-05-03 fjernes Reelle ejere: John Talbot (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Katja Schirly Lange (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-03 tilføjes Vedtægter: 2019-05-03 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2019-05-03 fjernes Direktion: Martin Amdi Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-15 fjernes Legale ejere: PMA Holding IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-03-15 fjernes Reelle ejere: Martin Amdi Pedersen (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-07-10 tilføjes Navne: TJOOOZE PRODUCTIONS IVS (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-07-09 fjernes Navne: AMDI & JOST IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 tilføjes Vedtægter: 2018-07-10 (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: PMA Holding IVS, Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: PMA Holding IVS, Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-20 tilføjes Legale ejere: Hairwerk Holding IVS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-20 fjernes Legale ejere: Katja Schirly Lange (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Amdi Pedersen, Katja Schirly Lange, John Talbot (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorvej 6, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-01-26 tilføjes Direktion: Martin Amdi Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som salgs- og udviklingsselskab for app-baseret B2B værktøj. (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-26 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Legale ejere: Katja Schirly Lange, PMA Holding IVS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-01-26 tilføjes Navne: AMDI & JOST IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Stiftere: PMA Holding IVS, Katja Schirly Lange (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-01-26 tilføjes Vedtægter: 2018-01-26 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2018-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)